Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Atti e documenti
condividi
segnala
scarica rdf
Atti e documenti
Atti di indirizzo e controllo
pagina
1
di 16
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00486 presentata da SPINELLI (MISTO) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00487 presentata da MELLINI (PR) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00488 presentata da MELLINI (PR) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00489 presentata da DE CATALDO (PR) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00490 presentata da COLUCCI (PSI) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00491 presentata da PAZZAGLIA (MSI DN) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00492 presentata da NAPOLITANO (PCI) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00493 presentata da PAZZAGLIA (MSI DN) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00494 presentata da CUFFARO (PCI) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00495 presentata da CASTELLINA (PDUP DP) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00496 presentata da POCHETTI (PCI) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00497 presentata da PAZZAGLIA (MSI DN) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00498 presentata da ALMIRANTE (MSI DN) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00499 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19790115
INTERPELLANZA 2/00500 presentata da TREMAGLIA (MSI DN) in data 19790116
INTERPELLANZA 2/00501 presentata da CASTELLINA (PDUP DP) in data 19790117
INTERPELLANZA 2/00502 presentata da BOZZI (PLI) in data 19790117
INTERPELLANZA 2/00503 presentata da TOCCO (PSI) in data 19790118
INTERPELLANZA 2/00504 presentata da GALLI MARIA LUISA (PR) in data 19790119
INTERPELLANZA 2/00505 presentata da MELLINI (PR) in data 19790122
pagina
1
di 16
Atti e documenti
Atti di indirizzo e controllo
numero
anno
firmatari
Hai trovato: 317 atti
Tipo
Interpellanze
Anni
1979
Categoria
Atti di controllo
Filtra per periodo o legislatura
Repubblica italiana
05.07.1976 - 19.06.1979
VII
(60)
20.06.1979 - 11.07.1983
VIII
(257)